CAPITÃO JOAQUIM JOSÉ DO REGO BARROS
PRESIDENTE DA JUNTA CONSTITUCIONAL PROVISÓRIA DO RIO GRANDE DO
NORTE E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR
QÜINQUAGÉSIMO PRIMEIRO MANDATÁRIO
51º (qüinquagésimo primeiro) governante da Capitania do Rio
Grande do Norte
De 3 de dezembro de 1821 a 7 de fevereiro de 1822.
Junta Constitucional Provisória, eleita na conformidade com o
decreto das Cortes de Lisboa De 1 de setembro de 1821, enviado ao Governo de
Pernambuco.
Presidente, coronel Joaquim José do Rego Barros, secretário
Manuel de Melo Montenegro Pessoa, padre Francisco Antônio Lumachi de Melo,
coronel Luís de Albuquerque Maranhão, capitão Antônio da Rocha Bezerra,
sargento-mor Manuel Antônio Moreira e capitão-mor Manuel Medeiros Rocha.
Os dois últimos foram
excluídos em 25 de janeiro de 1822.
De 3 de dezembro de 1821 a 7 de fevereiro de 1822.
GOVERNO REPUBLICANO
Qüinquagésimo Sétimo
Mandatário
57º (qüinquagésimo
sétimo) governante da Capitania do Rio Grande do Norte Joaquim José do Rego
Barros
De 29 de março de 1817 a 25 de abril de 1817
PRECEDIDO POR José
Inácio Borges e Sucedido por GOVERNO INTERINO JUNTA CONSTITUCIONAL PROVISÓRIA
Sexagésimo Mandatário 60º (sexagésimo) governante da Capitania do Rio Grande do
Norte De 3 de dezembro de 1821 a 7 fevereiro de 1822
Joaquim José do Rego Barros
Manoel de Mello Pessôa Montenegro
Francisco Antonio Lumache de Melo
Luiz de Albuquerque Maranhão
Antonio da Rocha Bezerra Manoel
Antonio Moreira Manoel de Medeiros Rocha
PRECEDIDO POR José Inácio Borges
SUCEDIDO POR GOVERNO TEMPORÁRIO
JOAQUIM
JOSÉ DO REGO BARROS,
natural de Natal, nascido a 19 de maio de 1801 e faleceu em 13 de novembro de
1903. Exerceu a presidência da JUNTA CONSTITUCIONAL PROVISORIA, eleita na
conformidade com o Decreto das Côrtes de Lisboa de 1º de setembro de 1821, enviado
ao Governo de Pernambuco, ASSIM CONSTITUÍDA: presidente – Joaquim José do Rego
Barros, Manoel de Melo Montenegro Pessoa, Padre Francisco Antonio Lumachi de
Melo, coronel Luiz de Albuquerque Maranhão, capitão Antonio da Rocha Bezerra,
sargento-mor Manoel Antonio Moreira e capitão-mor Manoel de Medeiros Rocha. Os
últimos foram excluídos em 25 de janeiro de 1922. Essa junta governou o Rio
Grande do Norte no período de 3 de dezembro de 1921 a 7 de fevereiro de 1822.
Participou da das lutas da Guerra do Paraguai, como voluntários da Pátria.
Foi 18º comandante da gloriosa
e amada Polícia POLÍCIA MILITAR do Rio
Grande do Norte, no período de 27 de julho 1889 a 29 de novembro de 1889
FONTE – FUNDAÇÃO
JOSÉ AUGUSTO E LIVRO HISTÓRIA DO BATALHÃO DE SEGURANÇA, DE RÔMULO CHAVES
WANDERLEY